Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Kjærulff Nielsen | 16.09.2013 | adm. dir |
Ole Byriel | 16.09.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Skovbjerg Hansen | 23.10.2017 | formand |
Anette Kjærulff Nielsen | 16.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Orla Dambo | 16.09.2013 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Lilholt | 03.04.2017 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Mors Larsen | 16.09.2013 | 23.10.2017 | formand |
Nicolai Hommelhoff | 16.09.2013 | 03.04.2017 | bestyrelsesmedlem |