Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 51, 1. 40., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-20 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Navne: GENIUS GROUP ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Stiftere: Mads Preen Westerling (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Direktion: Mads Preen Westerling (direktion) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 51, 1. 40., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2014-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Direktion: Mads Preen Westerling (direktion) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-20 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Navne: GENIUS GROUP ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Stiftere: Mads Preen Westerling (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-09-20 tilføjes Vedtægter: 2013-09-20 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2013-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)