Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VOGNMAND ANDERS MOGENS BAY ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANDERS BAY EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-25 tilføjes Legale ejere: Anders Mogens Bay (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-09-25 tilføjes Reelle ejere: Anders Mogens Bay (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-16 tilføjes Direktion: Anders Mogens Bay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre aktiebesiddelse, at udføre konsulent- og rådgivnings¬opgaver samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed, herunder handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-10-04)
Den 2013-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Navne: ANDERS BAY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-09-25)
Den 2013-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2013-09-16 tilføjes Stiftere: Anders Mogens Bay (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Vedtægter: 2013-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-25)
Den 2013-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)