Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Heini Rene Østergaard | 24.09.2013 | |
Nadia Østergaard | 24.09.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nadia Østergaard Leasing 2021 ApS (CVR 41969334) | NORMAL | 14.12.2020 | 100,00% | 100,00% |
Nadia Østergaard Ejendomme ApS (CVR 38677233) | NORMAL | 18.05.2017 | 100,00% | 100,00% |
Nadia Østergaard Leasing 2017 ApS (CVR 38679147) | NORMAL | 18.05.2017 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Tandlægeselskabet Posthustorvet I/S (CVR 37973874) | SLETTET | 01.08.2019 | 09.07.2020 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
Tandlægeselskabet Posthustorvet I/S (CVR 37973874) | SLETTET | 19.09.2016 | 26.09.2016 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
NADIA ØSTERGAARD LEASING ApS (CVR 35660305) | OPLØSTEFTERFUSION | 06.02.2014 | 22.04.2020 | 100,00% | 100,00% |