Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2013-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ECO-WISH A/S. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2013-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: LANDLYST ApS. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2013-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLBÆK KØL A/S. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Holbæk Fjord Ejendomme A/S. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holbæk Fjord Ejendomme A/S. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Isefjords Alle 21, 5. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 65, 4534 Hørve (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jerriksp@outlook.dk (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: Trine Tander Petersen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-04-02 tilføjes Reelle ejere: Trine Tander Petersen, Jerrik Spang Petersen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Jerrik Spang Petersen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Legale ejere: JSP HOLDING HØRVE ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: Jerrik Spang Petersen (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-20 tilføjes Reelle ejere: Jerrik Spang Petersen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-23 tilføjes Vedtægter: 2015-11-23 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 65, 4534 Hørve (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2013-09-20 tilføjes Direktion: Jerrik Spang Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskaber i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Legale ejere: Jerrik Spang Petersen (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2013-09-20 tilføjes Navne: CHIP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-09-20)
Den 2013-09-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-09-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-09-20 tilføjes Stiftere: Jerrik Spang Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Vedtægter: 2013-09-20 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-20)
Den 2013-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)