Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2013-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S OBTON SOLENERGI HEISS. (offentliggjort 2013-10-18)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: Klaus Antonsen Germa ApS (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 fjernes Legale ejere: Knud Poulsen Midtgaard (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-04-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-09 tilføjes Direktion: Esben Bonde (direktør) (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-04-09 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-09 tilføjes Reelle ejere: Esben Bonde (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-04-09 fjernes Reelle ejere: Esben Bonde (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-12-30 tilføjes Legale ejere: Thomas Michael Witt (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-12-29 tilføjes Legale ejere: Knud Poulsen Midtgaard (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: Jakob Ingemann Pedersen, Poul Arne Kloster, Knud Erik Christensen, Esben Bonde, Peter Tved Berke, Jacob Jensen, John Skafsgaard (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: Jørgen Ovesen (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S OBTON SOLENERGI HEISS, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: OBTON SOLENERGI HEISS KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-12-17 fjernes Navne: OBTON SOLENERGI COPENHAGEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2013-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-09-10 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2013-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Navne: OBTON SOLENERGI COPENHAGEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2013-09-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2013-09-10 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-20)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)