Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2013-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REGAL A/S. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THORA EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde og administrere kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren(e) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2013-09-30 tilføjes Vedtægter: 2013-09-30 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2013-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Natskyggevej 18, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 tilføjes Direktion: Ralf Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2013-09-19 tilføjes Legale ejere: Ralf Thomsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2013-09-19 tilføjes Navne: THORA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-09-19)
Den 2013-09-19 tilføjes Reelle ejere: Ralf Thomsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2013-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-09-19 tilføjes Stiftere: Ralf Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-19)
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)