Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Plast A/S. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2014-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KWS Holding 3, Tjæreborg ApS. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2018-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tradsborgvej 59, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Direktion: Klaus Westergaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-17 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Legale ejere: KWS HOLDING, TJÆREBORG ApS (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Navne: KWS Holding 2, Tjæreborg ApS (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes ObligatoriskEmail: martin@km-revision.dk (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Reelle ejere: Klaus Westergaard Sørensen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Stiftere: Johnny Fløjstrup Tanggaard (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tradsborgvej 59, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: Martin@km-revision.dk (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Direktion: Klaus Westergaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-29 fjernes Direktion: Martin Bjerg (direktør) (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-28 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-29 tilføjes Navne: KWS Holding 2, Tjæreborg ApS (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-28 fjernes Navne: Søen's Grill, Arrild ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-06 tilføjes ObligatoriskEmail: martin@km-revision.dk (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-06-05 fjernes ObligatoriskEmail: Martin@km-revision.dk (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-01 tilføjes Navne: Søen's Grill, Arrild ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-05-01 tilføjes Vedtægter: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-04-30 fjernes Navne: Mors JT ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintholmvej 27, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2015-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål hvilende selskab (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Martin@km-revision.dk (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-11-21 tilføjes ObligatoriskEmail: Martin@km-revision.dk (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Martin Bjerg (direktør) (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-11-20 fjernes Direktion: Johnny Fløjstrup Tanggaard (direktion) (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: Mors JT ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-11-19 fjernes Navne: JT HOLDING, TJÆREBORG ApS (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: KWS HOLDING, TJÆREBORG ApS (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: DM HOLDING - ØRDING - ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Reelle ejere: Klaus Westergaard Sørensen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintholmvej 27, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2013-09-17 tilføjes Direktion: Johnny Fløjstrup Tanggaard (direktion) (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2013-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingselskab (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2013-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-17 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2013-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Legale ejere: DM HOLDING - ØRDING - ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2013-09-17 tilføjes Navne: JT HOLDING, TJÆREBORG ApS (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2013-09-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Stiftere: Johnny Fløjstrup Tanggaard (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2013-09-17 tilføjes Vedtægter: 2013-09-17 (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2013-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2013-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-29)