Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 128, 1. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 128, 1. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Direktion: Bende Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Direktion: Bende Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Navne: SUNDTRIVSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Navne: SUNDTRIVSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Stiftere: Marie-Louise Stokbæk, Bende Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Stiftere: Marie-Louise Stokbæk, Bende Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)