Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Holze Gjeding | 06.11.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pelle Vest Hansen | 01.01.2015 | 06.11.2015 | direktør |
Lars Holze Gjeding | 17.09.2013 | 01.01.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Nørbæk | 17.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pelle Vest Hansen | 17.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Holze Gjeding | 17.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Jepsen | 17.09.2013 | 26.08.2015 | bestyrelsesmedlem |