Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Navne: PSE GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Stiftere: Martin Leth Christensen, Kasper Leth Kreiler (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2016-11-28 fjernes Legale ejere: PSE GROUP HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: PSE GROUP HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-01-03 fjernes Legale ejere: PSE GROUP HOLDING II ApS, ØSTJYDSK BANK A/S (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-12-28 fjernes Direktion: Søren Koch (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-23 tilføjes Direktion: Søren Koch (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-22 fjernes Direktion: Martin Leth Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-23 tilføjes Legale ejere: PSE GROUP HOLDING II ApS, ØSTJYDSK BANK A/S (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-22 fjernes Legale ejere: PSE GROUP HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtede for- retningsområder. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Direktion: Martin Leth Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2013-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Legale ejere: PSE GROUP HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2013-09-06 tilføjes Navne: PSE GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-09-06 tilføjes Stiftere: Martin Leth Christensen, Kasper Leth Kreiler (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2013-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: PSE PROPERTIES ApS. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PSE PARTS ApS. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: PSE PARTS ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: PSE PROPERTIES ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: PSE PARTS ApS. (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: PSE PROPERTIES ApS. (offentliggjort 2018-01-09)