Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-21 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2013-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GEOBORINGER ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Boreteamet ApS. (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2017-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIRK Tunnelering ApS. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Boreteamet ApS. (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2020-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.E.L.B. Invest ApS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsvej 115, 2830 Virum (offentliggjort 2013-09-19)
Den 2013-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-13 tilføjes Direktion: Simon Præst Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-13 tilføjes Navne: SIMON PRÆST HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-09-19)
Den 2013-09-12 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1910 (offentliggjort 2013-09-04)
Den 2013-09-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1910 (offentliggjort 2013-09-04)
Den 2013-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-13 tilføjes Vedtægter: 2013-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2013-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Legale ejere: Simon Præst Holm (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Præst Holm (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2013-09-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-04)
Den 2013-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)