Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NR. ASMINDRUP SLAGTEHUS ApS. (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdssvinget 26, 4572 Nørre Asmindrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-03 tilføjes Direktion: Helle Lynge Aaquist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab og andet efter ledelsens opfattelse beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-10)
Den 2013-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: nas@c.dk (offentliggjort 2013-09-10)
Den 2013-09-03 tilføjes Legale ejere: Helle Lynge Aaquist (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-09-03 tilføjes Navne: HLA NR. ASMINDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-09-03)
Den 2013-09-03 tilføjes Reelle ejere: Helle Lynge Aaquist (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2013-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Stiftere: Helle Lynge Aaquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Vedtægter: 2013-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-03)
Den 2013-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)