Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Andreas Møl Dalsgaard | 23.08.2013 | |
Maria Stevnbak Westergren | 23.08.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
GG Nørgaard Holding ApS (CVR 40460950) | 23.04.2019 | 07.08.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Andreas Møl Dalsgaard | 23.04.2019 | 06.08.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Andreas Møl Dalsgaard | 01.01.2019 | 22.04.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Nicolas Nørgaard Servide Staffolani | 01.01.2019 | 22.04.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Sune Nygaard Lolk Geist | 01.06.2016 | 01.01.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Nicolas Nørgaard Servide Staffolani | 01.06.2016 | 31.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Andreas Møl Dalsgaard | 23.08.2013 | 31.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TLL ApS (CVR 40745858) | NORMAL | 28.08.2019 | 100,00% | 100,00% |
Elk Fillm Holding ApS (CVR 42404845) | NORMAL | 27.04.2021 | 100,00% | 100,00 % |
TGAS ApS (CVR 43091964) | NORMAL | 18.02.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Elk Film Equipment ApS. (CVR 43244280) | NORMAL | 22.04.2022 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Manana Film ApS (CVR 40115080) | NORMAL | 18.11.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |