Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 tilføjes Reelle ejere: Regitze Engelhardt Madsen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-09-23 fjernes Reelle ejere: Claus Haugstrup Madsen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Binavne: Steen's Tagdækning Ringsted ApS, Kalundborg Tagdækning ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-02-27 tilføjes Navne: Midt- og Vestsjællands Tagdækning ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-02-26 fjernes Navne: KALUNDBORG TAGDÆKNING ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-02-27 tilføjes Vedtægter: 2020-02-27 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 7, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-02 tilføjes Direktion: Claus Haugstrup Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-09-03)
Den 2013-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Legale ejere: ENGELHARDT-HAUGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2013-09-02 tilføjes Navne: KALUNDBORG TAGDÆKNING ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Haugstrup Madsen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2013-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-09-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Stiftere: ENGELHARDT-HAUGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Vedtægter: 2013-09-02 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-03)
Den 2013-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)