Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Larsen | 06.02.2019 | 20.08.2024 | adm. dir |
Emil Hadnagy Rottenstein | 19.04.2017 | 06.02.2019 | adm. dir |
Flemming Nielsen | 01.01.2017 | 11.04.2017 | direktør |
Leo Larsen | 27.08.2015 | 01.01.2017 | adm. dir |
Simona-Adriana Nemes | 03.09.2013 | 27.08.2015 | adm. dir |