Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Nielsen | 10.10.2022 | 16.01.2024 | direktør |
Thomas Kjørnæs | 08.09.2022 | 10.10.2022 | direktør |
Dennis Nielsen | 20.02.2022 | 08.09.2022 | direktør |
Anders Ulrik Nielsen | 01.12.2017 | 20.02.2022 | direktør |
Martin Hauschild Grünberger | 30.06.2016 | 01.12.2017 | direktør |
Martin Hauschild Grünberger | 02.09.2013 | 15.06.2016 | direktør |