Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 20, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2013-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER. (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tolvkarlevej 58, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Ane Marchen Corlin (direktør) (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: Ane Marchen Corlin (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-15 fjernes Navne: SØREN QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Qvist, Ane Marchen Corlin (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i fysioterapeutvirksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2013-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tolvkarlevej 58, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2013-08-29 tilføjes Direktion: Søren Qvist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Legale ejere: Søren Qvist (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2013-08-29 tilføjes Navne: SØREN QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2013-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Stiftere: Søren Qvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-02)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)