Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ostrupvej 19, 4295 Stenlille (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Bestyrelse: Emilie Sofie Feldborg Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 fjernes Bestyrelse: Anders Rasmus Lejre (bestyrelse) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-19 fjernes Bestyrelse: Kim Feldborg Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Direktion: Kim Feldborg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 fjernes Direktion: Peter Ølgaard (adm. dir) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: Kim Feldborg Rasmussen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: Anders Rasmus Lejre (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Reelle ejere: Kim Feldborg Rasmussen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 fjernes Reelle ejere: Anders Rasmus Lejre, Peter Ølgaard (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-19 fjernes Reelle ejere: Kim Feldborg Rasmussen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: cn.kalundborg@danrevi.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@bfregnskabssupport.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 516.032,00 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-06-04 tilføjes Vedtægter: 2015-06-04 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Feldborg Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Direktion: Peter Ølgaard (adm. dir) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er avl af pelsdyr fra adressen Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2013-11-11)
Den 2013-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.816.032,00 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2013-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bfregnskabssupport.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-05-23 tilføjes Legale ejere: Anders Rasmus Lejre, STIGSHØJ INVEST 1 ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Navne: HJORTKÆR MINK P/S (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Feldborg Rasmussen, Anders Rasmus Lejre, Peter Ølgaard (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2013-05-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2013-05-23 tilføjes Stiftere: STIGSHØJ INVEST 1 ApS, Anders Rasmus Lejre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2013-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)