Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: GRÅDYBET A/S. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstjernen 66, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Binavne: Q-STAR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Direktion: Henrik Edgar Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Legale ejere: HENRIK HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Navne: HEH HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-19 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstjernen 66, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Binavne: Q-STAR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Direktion: Henrik Edgar Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Legale ejere: HENRIK HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Navne: HEH HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Vedtægter: 2013-08-23 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)