Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: P.S. Krøyers Vej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Binavne: Less Fashion is More ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-29 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Legale ejere: GUNDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Navne: Ellekilde H ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Stiftere: Marianne Ellekilde (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Michael Reeslev (direktør) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-25 tilføjes Direktion: Michael Reeslev (direktør) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-25 fjernes Direktion: Knud Gleerup (direktion) (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-12-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-08-17 fjernes Direktion: Marianne Ellekilde (direktør) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 tilføjes Direktion: Marianne Ellekilde (direktør) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 tilføjes Binavne: Less Fashion is More ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-08-16 tilføjes Navne: Ellekilde H ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-08-15 fjernes Navne: MOUNTAINVIEW ApS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-08-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 tilføjes Vedtægter: 2016-08-16 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-07-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design og handel og anden dermed beslægtet virksomhed samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-10-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-23)
Den 2014-10-17 tilføjes Navne: MOUNTAINVIEW ApS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-10-16 fjernes Navne: KRUUSE ApS (offentliggjort 2014-10-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2014-10-17 tilføjes Vedtægter: 2014-10-17 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-05-05 tilføjes Navne: KRUUSE ApS (offentliggjort 2014-10-17)
Den 2014-05-04 fjernes Navne: ELLEKILDE & KRUUSE ApS (offentliggjort 2014-05-07)
Den 2014-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.S. Krøyers Vej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 299, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-11-27 tilføjes Direktion: Knud Gleerup (direktion) (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2013-11-27 fjernes Direktion: Marianne Ellekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Navne: ELLEKILDE & KRUUSE ApS (offentliggjort 2014-05-07)
Den 2013-11-26 fjernes Navne: SJETTE FREDERIKS AARHUS ApS (offentliggjort 2013-11-29)
Den 2013-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 299, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-08-29 tilføjes Direktion: Marianne Ellekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-29 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-23)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Legale ejere: GUNDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Navne: SJETTE FREDERIKS AARHUS ApS (offentliggjort 2013-11-29)
Den 2013-08-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2013-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2013-08-29 tilføjes Stiftere: Marianne Ellekilde (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)