Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CPH GR P/S. (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2013-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET CPH GR ApS. (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: CPH GR P/S. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET CPH GR ApS. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDISK EJENDOMSHOLDING A/S. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Stephan Schmitz (direktør) (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Katia Ciesielska (direktør) (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: danmark@pearsglobal.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 fjernes Kontaktoplysninger: trine.andersen@neptunepm.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: Harry Duncan MacDonald (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 fjernes Direktion: Robert McCorduck (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Neptune Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Neptune Properties S.a.r.l. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Carl Edgar Serge Vøgg (direktør) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: trine.andersen@neptunepm.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2017-06-26 fjernes Direktion: Mette Krog Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Mette Krog Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-01-29 fjernes Direktion: Carl Edgar Serge Vøgg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i selskaber, købe, eje, sælge, leje og udleje fast ejendom og enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-07-29 tilføjes Direktion: Robert McCorduck (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2015-07-13 tilføjes Direktion: Katia Ciesielska (direktør) (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-07-13 fjernes Direktion: Rachel Hafedh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Direktion: Rachel Hafedh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-19 tilføjes Legale ejere: Neptune Properties S.a.r.l. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 tilføjes Direktion: Carl Edgar Serge Vøgg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2013-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Navne: NEPTUNE GR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Stiftere: Thomas Korfix Gjøl-Trønning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)