Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-29)
Den 2024-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-29)
Den 2024-06-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-29)
Den 2014-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOBUTLER ApS. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOBUTLER ApS. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOBUTLER ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOBUTLER ApS. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Guerilla Capital ApS. (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2020-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Reflective Technologies ApS. (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2021-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Robo Invest 2020 ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dreamcraft Ventures SPV II K/S. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Joshua Tree SPV ApS. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kiwi Tree SPV ApS. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Smily ApS. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Weldingdroid ApS. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NUTMEG SPV ApS. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lime Tree SPV P/S. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Weldingdroid ApS. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Weldingdroid ApS. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2024-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIG Global 7 K/S. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: christianlegene@gmail.com (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: christian@autobutler.dk (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-12-05 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-29)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-07-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bohlendachvej 20, 1437 København K (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 129, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: christian@autobutler.dk (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: Christian@autobutler.dk (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 129, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 37, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Christian Martin Legêne (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Martin Legêne (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2014-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Christian@autobutler.dk (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2013-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 37, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Otto Krags Gade 17, 3. 1., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Otto Krags Gade 17, 3. 1., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-06-27 tilføjes Direktion: Christian Martin Legêne (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Navne: CML12CML ApS (offentliggjort 2013-09-10)
Den 2013-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2013-06-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2013-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Vedtægter: 2013-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-12-06)