Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Vedtægter: 2021-01-25 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-13 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refsnæsgade 69, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 3. 1317., 2200 København N (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2013-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 3. 1317., 2200 København N (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2013-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 6-8, 1263 København K (offentliggjort 2013-12-26)
Den 2013-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 6-8, 1263 København K (offentliggjort 2013-12-26)
Den 2013-08-23 tilføjes Direktion: Lise Vilslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomheden indenfor produktion og handel med møbler, kunst og design samt dermed beslægtet virksomhed eller anden virksomhed, hvorved selskabets aktiver udnyttes kommercielt. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2013-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2013-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Navne: COPENHANGER ApS (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-08-23 tilføjes Reelle ejere: Lise Vilslev (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2013-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Stiftere: Lise Vilslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Vedtægter: 2013-08-23 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Legale ejere: Lise Vilslev (offentliggjort 2015-06-15)