Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2014-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIKAR CLEAN ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Lindskovvej 28 ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Lindskovvej 28 ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-02 tilføjes Direktion: Henrik Krogstrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 fjernes Direktion: Michael Kirketerp Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2013-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-12-04 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Navne: NORDIC TROLLEYS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-03 fjernes Navne: VIKAR CLEAN ApS (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Vedtægter: 2013-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bævervej 13, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: tja@beierholm.dk (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: tja@beierholm.dk (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-09-16 tilføjes Direktion: Michael Kirketerp Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2013-09-16 fjernes Direktion: Lone Kirketerp Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bævervej 13, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-08-29 tilføjes Direktion: Lone Kirketerp Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Krogstrup Nielsen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-08-29 tilføjes Navne: VIKAR CLEAN ApS (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-08-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Krogstrup Nielsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2013-08-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Stiftere: Lone Kirketerp Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)