Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2013-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZEN CAPITAL A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRANDSEN & AAGAARD ApS. (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bygmestervej 2 ApS. (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Happy People ApS. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unspoiled Jewels ApS. (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LastObject ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 17, 1253 København K (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 17, 1253 København K (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2015-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 19, 6., 2300 København S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 19, 6., 2300 København S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 15, 3. th., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 15, 3. th., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-08-26 tilføjes Direktion: Nicolas Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og designvirksomhed samt besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2013-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Legale ejere: Nicolas Aagaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-08-26 tilføjes Navne: SEMITA METAM CAPITAL ApS (offentliggjort 2013-09-27)
Den 2013-08-26 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Aagaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Vedtægter: 2013-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-27)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)