Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Best-AV A/S. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2016-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JACH Invest ApS. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Best-AV A/S. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2024-01-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jan Bjælke Andersen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-19 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herman Bangs Vej 11, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 tilføjes Direktion: Jan Bjælke Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Legale ejere: Jan Bjælke Andersen, Pia Haaber Løje Andersen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2013-08-27 tilføjes Navne: PJNJCI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-27 tilføjes Reelle ejere: Pia Haaber Løje Andersen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2013-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-27 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Stiftere: Pia Haaber Løje Andersen, Jan Bjælke Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Vedtægter: 2013-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)