Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Bestyrelse: Walther Trabjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 fjernes Bestyrelse: Holger Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Bestyrelse: Holger Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Jeanette Bille (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-31 fjernes Direktion: Holger Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-12-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-24 fjernes Bestyrelse: Erik Kallehave Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-30 tilføjes Bestyrelse: Birthe Astha Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-30 fjernes Bestyrelse: Søren Kyu Winkel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Kyu Winkel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-06-08 fjernes Bestyrelse: John Zederkof Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Vestergaard Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den bestyrelse (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2013-09-18 tilføjes Bestyrelse: John Zederkof Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive det i henhold til de i servicelovens §§ 66, stk. 5 og 107 omhandlende botilbud, hovedsagligt til døve og hørehæmmede, og hvilket botilbud er beliggende i Hedensted kommune, samt efter det centrale ledelsesorgan eller ejerens skøn beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af det samlede centrale ledelsesorgan (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2013-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerskovvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 tilføjes Direktion: Holger Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Hovedbranche: Andre overnatningsfaciliteter (offentliggjort 2013-08-30)
Den 2013-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Legale ejere: Castberggård (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2013-08-27 tilføjes Navne: NAVIGATOR CAMPUS ApS (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2013-08-27 tilføjes Stiftere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)