Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henry Heiberg | 15.12.2022 | 29.04.2024 | direktør |
Ole Flensted | 25.11.2009 | 15.12.2022 | direktør |
Johannes Nielsen | 10.12.1971 | 25.11.2009 | direktør |
Knud Knudsen | 10.12.1971 | 06.12.1993 | direktør |
Ole Flensted | 10.12.1971 | 07.12.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henry Heiberg | 15.12.2022 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jensen | 15.12.2022 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rishøj | 15.12.2022 | 29.04.2024 | formand |
Bo Ascanius | 25.11.2009 | 27.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Flensted | 25.11.2009 | 27.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Knud Hallas Beer | 25.11.2009 | 27.06.2012 | formand |
Bent Roark | 23.11.2000 | 15.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Pedersen | 09.12.1996 | 01.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Nielsen | 10.12.1971 | 25.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Nielsen | 10.12.1971 | 09.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Claus Trolle | 10.12.1971 | 07.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Porsdal Poulsen | 10.12.1971 | 07.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Porsdal Poulsen | 10.12.1971 | 26.05.1988 | bestyrelsesmedlem |