Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Gierahn Stjerne | 30.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Schmidt Markussen | 30.11.2009 | 30.08.2024 | direktør |
Kaj Agerbæk Hansen | 20.11.1975 | 30.11.2009 | direktør |
Peter Nobel | 20.11.1975 | 12.10.1988 | direktør |
Sten Fregerslev | 20.11.1975 | 12.10.1988 | direktør |
Beate Brødsgaard Dodt | 20.11.1975 | 12.10.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Poulsen | 27.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Riis Malm | 27.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Martin Breer | 27.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ankjær Sørensen | 20.11.1975 | bestyrelsesmedlem |
Kim Gierahn Stjerne | 20.11.1975 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Agerbæk Hansen | 20.11.1975 | 30.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Sten Fregerslev | 20.11.1975 | 27.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nobel | 20.11.1975 | 30.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hostrup | 20.11.1975 | 13.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Beate Brødsgaard Dodt | 20.11.1975 | 29.11.1995 | bestyrelsesmedlem |