Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgaardsvej 30, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagesvej 6, st. th., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: backpedersen@gmail.com (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2013-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DALBYHUS ApS. (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2021-12-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagesvej 6, st. th., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagesvej 6, st. th., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagesvej 6, st. th., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 10, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-16 tilføjes Vedtægter: 2015-02-16 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-16 fjernes Revisor: Revisionshuset reg revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 10, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2013-08-26 tilføjes Direktion: Søren Back Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-26 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2013-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Legale ejere: Søren Back Pedersen, Karin Brogaard Pedersen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-08-26 tilføjes Navne: STAFFA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-08-26)
Den 2013-08-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Back Pedersen, Karin Brogaard Pedersen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-08-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-26 tilføjes Revisor: Revisionshuset reg revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Stiftere: Søren Back Pedersen, Karin Brogaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-26)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)