Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fugleholmvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fugleholmvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fugleholmvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Binavne: DAHL'S MASKIN SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Direktion: Lykke Mikkelsen Rothmann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er maskin- og smedeservice samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-23 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2013-08-26)
Den 2013-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Legale ejere: Lykke Mikkelsen Rothmann (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-08-23 tilføjes Navne: LYKKEROTHMANN ApS (offentliggjort 2013-08-26)
Den 2013-08-23 tilføjes Reelle ejere: Lykke Mikkelsen Rothmann (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Stiftere: Lykke Mikkelsen Rothmann (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Vedtægter: 2013-08-23 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-26)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)