Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 41, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 41, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Loppekids ApS. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 41, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunhoved 18, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunhoved 18, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Direktion: Alex Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-08-28)
Den 2013-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Legale ejere: Alex Nielsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-08-21 tilføjes Navne: AXIS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-08-23)
Den 2013-08-21 tilføjes Reelle ejere: Alex Nielsen (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2013-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Stiftere: Alex Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Vedtægter: 2013-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-23)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)