Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Landsbygaden 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-21 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: john@arnoldus.dk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Legale ejere: John Nicholas Wilkenschildt Arnoldus (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Navne: SKANDS OG ARNOLDUS ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Stiftere: John Nicholas Wilkenschildt Arnoldus (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2017-01-04 fjernes Direktion: John Nicholas Wilkenschildt Arnoldus (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-31 tilføjes Legale ejere: John Nicholas Wilkenschildt Arnoldus (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: john@arnoldus.dk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landsbygaden 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Direktion: John Nicholas Wilkenschildt Arnoldus (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2013-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-21 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Navne: SKANDS OG ARNOLDUS ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Stiftere: John Nicholas Wilkenschildt Arnoldus (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2013-08-21 tilføjes Vedtægter: 2013-08-21 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-07)