Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Blue Equity CIV Holding II ApS. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Møller Christensen, Thomas Hougaard Bonde (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Christian Møller Christensen, Thomas Hougaard Bonde (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-03-22 tilføjes Legale ejere: L. SMITH HOLDING ApS, BLUE EQUITY HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-21 fjernes Legale ejere: L. SMITH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Nils Erik Lindskrog Smith (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2016-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-05-26 fjernes Legale ejere: CHRISTIAN MØLLER INVEST II ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at investere i kommanditselskaber eller andre juridiske personer, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer med henblik på helt eller delvis at eje sådanne selskaber og deltage i ledelsen og driften af disse (private equity-fonde), samt at udøve anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 285.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2013-08-22 tilføjes Direktion: Christian Møller Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2013-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Legale ejere: CHRISTIAN MØLLER INVEST II ApS, L. SMITH HOLDING ApS, AAFS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2013-08-22 tilføjes Navne: BLUE EQUITY CIV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-08-22)
Den 2013-08-22 tilføjes Reelle ejere: Nils Erik Lindskrog Smith, Christian Møller Christensen, Thomas Hougaard Bonde (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2013-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Stiftere: L. SMITH HOLDING ApS, CHRISTIAN MØLLER INVEST II ApS, AAFS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-22)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)