Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: RISE DIGITAL ApS. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Realtjek Aps. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 2., 1434 København K (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Direktion: Navid Samandari (direktion) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-06 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Legale ejere: Aron Nyborg Allen, Navid Samandari (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Navne: CONTINGENT VENTURES ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Stiftere: Navid Samandari, Bjarke Walling, Aron Nyborg Allen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 2., 1434 København K (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 32, 1401 København K (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-14 tilføjes Legale ejere: Aron Nyborg Allen, Navid Samandari (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 79.998,00 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Vedtægter: 2014-04-24 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-14 tilføjes Direktion: Navid Samandari (direktion) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 32, 1401 København K (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-06 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-08-06 tilføjes Navne: CONTINGENT VENTURES ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Stiftere: Navid Samandari, Bjarke Walling, Aron Nyborg Allen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2013-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-17)