Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PRO DESIGN HOLDING & CONSULTING ApS (CVR 18821435) | OPLØSTEFTERSPALTNING | 18.08.2013 |
Tatiana Iakoucheva Sørensen | 18.08.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MTF INVEST ApS (CVR 35661662) | NORMAL | 01.04.2014 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tatiana Iakoucheva Sørensen | 15.09.2013 | 31.05.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mogens Ambrosius Frederiksen | 15.09.2013 | 19.09.2013 | 50,00-66,66% | 50,00 % |