Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2.153.439,62 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-12-22 tilføjes Vedtægter: 2023-12-22 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.132.979,62 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-11-21 tilføjes Vedtægter: 2023-11-21 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.904.128,87 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Vedtægter: 2023-02-15 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-28 tilføjes Bestyrelse: Annette Pia Brøndholt Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.873.061,87 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 6, 9., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 21, 5., 1358 København K (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 fjernes Legale ejere: Patrick invest ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.619.637,81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.453.903,64 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 21, 5., 1358 København K (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 14, 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Hjemmeside: weply.dk (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Hjemmeside: crowdio.com (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@weply.dk (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@crowdio.com (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-23 tilføjes Binavne: CROWDIO A/S (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-17 tilføjes Navne: WEPLY A/S (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-16 fjernes Navne: CROWDIO A/S (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Bestyrelse: Jesper Genter Lohmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Bestyrelse: Anders Zwicki Weber Mayntzhusen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.410.004,64 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-02-24 tilføjes Legale ejere: Dico Invest 3 K/S (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Legale ejere: NNIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-23 fjernes Legale ejere: Dico Invest 3 K/S (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-30 tilføjes Legale ejere: Dico Invest 3 K/S (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: AZM Invest ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 14, 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 47, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Bjørn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Legale ejere: NNIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-03-26 tilføjes Legale ejere: GØTTERUP-TANG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: GØTTERUP-TANG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.022.983,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: GØTTERUP-TANG HOLDING ApS, Patrick invest ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-02-19 fjernes Legale ejere: Mikkel Læssøe Schytte (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 47, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 822.983,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Legale ejere: Mikkel Læssøe Schytte (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: NNIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Søren Gøtterup-Tang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2018-04-01 fjernes Direktion: Nikolaj Bjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-05-09 tilføjes Legale ejere: AZM Invest ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-05-09 fjernes Legale ejere: AZM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 582.983,00 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Legale ejere: AZM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-01-23 fjernes Legale ejere: AZM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-12 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Bjørn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2017-01-11 tilføjes Vedtægter: 2017-01-11 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Bjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 fjernes Direktion: Robert Juul Glæsel (direktør) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Bestyrelse: Kristian Lautrup-Nielsen (formand) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-03 fjernes Bestyrelse: Anders Haack Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-02 fjernes Bestyrelse: Mads Christian Blicher Fosselius (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 571.857,00 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Vedtægter: 2016-02-09 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-15 tilføjes Direktion: Robert Juul Glæsel (direktør) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-01-15 fjernes Direktion: Frank Enevoldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 2, 1., 2200 København N (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Bestyrelse: Anders Haack Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-01-13 tilføjes Hjemmeside: crowdio.com (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 569.191,00 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@crowdio.com (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2016-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@crowdchat.dk (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Legale ejere: LAUTRUP & CO. ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-01-13 tilføjes Vedtægter: 2016-01-13 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-17 fjernes Bestyrelse: Anders Zwicki Weber Mayntzhusen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 526.857,00 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-05-11 tilføjes Vedtægter: 2015-05-11 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 2, 1., 2200 København N (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 43, 1., 2200 København N (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent-, udviklings-, rekrutterings- og handelsvirksomhed i form af ydelser af IT-mæssig karakter. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.001,00 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Legale ejere: AZM HOLDING ApS, NNIELSEN HOLDING ApS, ENEVOLDSEN CONSULT ApS, FOSSELIUS INVEST ApS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2015-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Vedtægter: 2015-01-29 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Frank Enevoldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Nikolaj Bjørn Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 526.665,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 43, 1., 2200 København N (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2014-04-23 tilføjes Navne: CROWDIO A/S (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2014-04-22 fjernes Navne: CROWDCHAT A/S (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@crowdchat.dk (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: mads@fosselius.dk (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 526.665,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-11-19 tilføjes Bestyrelse: Frank Enevoldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-19 tilføjes Navne: CROWDCHAT A/S (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2013-11-18 fjernes Navne: CROWDCHAT ApS (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2013-08-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Zwicki Weber Mayntzhusen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-12 tilføjes Direktion: Nikolaj Bjørn Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-12 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-08-28)
Den 2013-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@fosselius.dk (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-08-12 tilføjes Navne: CROWDCHAT ApS (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2013-08-12 tilføjes Stiftere: NNIELSEN HOLDING ApS, FOSSELIUS INVEST ApS, AZM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)