Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: JEMA AGRO A/S. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2013-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: JEMA LIFT A/S. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEMA AGRO A/S. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEMA LIFT A/S. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2023-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-03-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Færgevej 3, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisholtvej 64, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2015-10-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2013-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisholtvej 64, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2013-05-30 tilføjes Direktion: Axel Lundgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Legale ejere: Axel Lundgaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2013-05-30 tilføjes Navne: AXEL LUNDGAARD PEDERSEN HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-05-30 tilføjes Reelle ejere: Axel Lundgaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2013-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-15)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)