Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Christina Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-15 tilføjes Legale ejere: Boet efter Michael Henriksen (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-09-15 fjernes Legale ejere: Boet efter Michael Henriksen (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-09-07 fjernes Legale ejere: MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-08-31 tilføjes Legale ejere: Christina Henriksen, Jesper Henriksen, Søren Henriksen (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Christina Henriksen, Jesper Henriksen, Søren Henriksen (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøglegårdsvej 11, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: hhk@cityproperty.dk (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Hans Henrik Klovborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 fjernes Direktion: Michael Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-08-14 tilføjes Direktion: Michael Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Legale ejere: MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2013-08-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FJORDPARKEN/KRISTIANSMINDE ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-08-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2013-08-14 tilføjes Stiftere: MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2013-08-14 tilføjes Vedtægter: 2013-08-14 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2013-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-14)
Den 2013-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)