Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmærkevej 16, 2. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ildervej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2016-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejerforening Danmark A/S. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Gotreat ApS. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COLEGO A/S. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gotreat ApS. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2017-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Adversus A/S. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Adversus A/S. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ildervej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ildervej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-05 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2013-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ildervej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2013-08-13 tilføjes Binavne: SJELBORG MANAGEMENT ApS, SJELBORG HOLDING ApS, SJELBORG CONSULT ApS, SJELBORG CAPITAL ApS, SIMALI INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive virksomhed med investering, handel og konsulentvirksomhed, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2013-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-08-13 tilføjes Navne: SJELBORG INVEST ApS (offentliggjort 2013-08-14)
Den 2013-08-13 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Vedtægter: 2013-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-14)
Den 2013-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)