Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1., 1265 København K (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-08 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Navne: ATLAS GROUP ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Stiftere: Kasper Ahlers Svendsen, DK Buiznezz Group ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2015-03-20 fjernes Direktion: Kasper Ahlers Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-03-20 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt beskæftige sig med salg og markedsføring og beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-21 fjernes Bestyrelse: Søren Eriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-08 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-09-08 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-01 tilføjes Navne: ATLAS GROUP ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-10-31 fjernes Navne: ATLAS SALES ApS (offentliggjort 2013-08-08)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1., 1265 København K (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 40, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-10 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 40, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Eriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Direktion: Kasper Ahlers Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-08 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Navne: ATLAS SALES ApS (offentliggjort 2013-08-08)
Den 2013-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Stiftere: Kasper Ahlers Svendsen, DK Buiznezz Group ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2013-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ATLAS CAPITAL ApS. (offentliggjort 2015-11-16)