Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Bestyrelse: Jens Nicolaisen (formand) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Binavne: SØBORG BLADET A/S, BAGSVÆRD SØBORG BLADET A/S, BAGSVÆRD BLADET A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Direktion: Tommy Voigt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-07 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af aviser og dagblade (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Legale ejere: SJÆLLANDSKE MEDIER A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Navne: BALLERUP BLADET A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-05-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Stiftere: DANSK AVISTRYK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Direktion: Tommy Voigt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-03 fjernes Direktion: Mette Hviid Togsverd (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Nicolaisen (formand) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-06-17 fjernes Bestyrelse: Mads Crone Togsverd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-17 tilføjes Legale ejere: SJÆLLANDSKE MEDIER A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: DANSK AVISTRYK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-06-17 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-06-17 fjernes Reelle ejere: Sven Togsverd (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-05-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-02-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Heding Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-02-12 fjernes Bestyrelse: Sven Togsverd (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-10 tilføjes Legale ejere: DANSK AVISTRYK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-03-10 tilføjes Reelle ejere: Sven Togsverd (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2014-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 7, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 7, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2013-08-07 tilføjes Bestyrelse: Sven Togsverd (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-07 tilføjes Binavne: SØBORG BLADET A/S, BAGSVÆRD SØBORG BLADET A/S, BAGSVÆRD BLADET A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Direktion: Mette Hviid Togsverd (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er bladdrift. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-07 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af aviser og dagblade (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Navne: BALLERUP BLADET A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2013-08-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2013-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2013-08-07 tilføjes Stiftere: DANSK AVISTRYK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en formand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Vedtægter: 2013-08-07 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2013-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)