Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 11, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 21, 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-19 tilføjes Hjemmeside: www.bout.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@bout.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: BO HOLDING HERNING ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-07-01 fjernes Legale ejere: Bo Hedelund Henriksen (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-11-27 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 21, 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2013-08-07 tilføjes Direktion: Bo Hedelund Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-08-14)
Den 2013-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Legale ejere: Bo Hedelund Henriksen (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2013-08-07 tilføjes Navne: BOUT ApS (offentliggjort 2013-08-07)
Den 2013-08-07 tilføjes Reelle ejere: Bo Hedelund Henriksen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2013-08-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-08-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-08-07 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-08-07 tilføjes Stiftere: Bo Hedelund Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Vedtægter: 2013-08-07 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-08-07)
Den 2013-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)