Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marlene Rose Jakobsen | 02.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Rørbæk | 13.05.2020 | 01.09.2021 | direktør |
Rasmus Preisler | 07.08.2013 | 01.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Preisler | 07.08.2013 | 13.05.2020 | formand |