Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Fazal Hussain | 01.08.2013 | 22.12.2020 | 5,00-9,99% | 100,00 % |
Fida Hussain | 01.08.2013 | 21.12.2020 | 33,33-49,99% | 0,00 % |
Raza Hussain | 01.08.2013 | 21.12.2020 | 33,33-49,99% | 0,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
RG bolig ApS (CVR 37506605) | NORMAL | 02.03.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |