Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Carl Martin Borcher | 24.07.2013 | |
Michael Borcher Christophersen | 24.07.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Michael Borcher Christophersen | 24.07.2014 | 08.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Carl Martin Borcher | 24.07.2014 | 23.11.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |