Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Linnesø(virk.: 18) Reelle ejere | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Bodil Stenstrup(virk.: 5) Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Erik Grønlund(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,70 % |
Christian Ancher Høy(virk.: 23) | 0 % | 4,35 % | 4,35 % | 13,04 % |
Peter Rasmussen(virk.: 15) | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 14,29 % |
Pct. | 1,65 % | 3,19 % | 3,19 % | 9,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bodil Stenstrup | 06.04.2021 | Esther Aggebos Gade 60, 8000 Aarhus C |
Bjarne Linnesø | 13.11.2023 | Rundholtsvej 28, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Rasmussen | 23.01.2015 | C.F. Richs Vej 87, 2000 Frederiksberg |
Christian Ancher Høy | 15.01.2023 | Emil Pipers Vej 16, 2800 Kongens Lyngby |
Peter Erik Grønlund | 31.07.2023 | Jacobys Alle 16, 1806 Frederiksberg C |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.08.2014 | 6,83 (km) | Refshalevej 163B, 1432 København K | Rosenørns Alle 29, 1970 Frederiksberg C |
23.02.2017 | 6,86 (km) | Rosenørns Alle 29, 1970 Frederiksberg C | Refshalevej 163A, 1432 København K |
04.10.2018 | 0,00 (km) | Refshalevej 163A, 1432 København K | Refshalevej 163A, 1432 København K |
10.02.2021 | 6,51 (km) | Refshalevej 163A, 1432 København K | Havneholmen 42, 1561 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 30.05.2024 og angivet som gældende fra 02.08.2013 (3954 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Duffel Music ApS | 43413236 |
Duffle Travel Retail Platform GmbH | 37726478 |
DUFFY4RENT ApS | 35408444 |
DUFFY BOATS 4 RENT ApS | 35408444 |
DUFFY BÅDUDLEJNING KØBENHAVN ApS | 35408444 |
Duffy Obel Aps | 37337951 |
Duffy Obel Holding Aps | 37337951 |
Duffy Service | 43460714 |
Dufke Result ApS | 40239855 |
DUFOMA A/S | 31373107 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjarne Linnesø(virk.: 18) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Bodil Stenstrup(virk.: 5) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 9 % | 52 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Erik Grønlund(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Christian Ancher Høy(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Peter Rasmussen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Sum | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
Pct. | 49 % | 0 % | 2 % | 9 % | 35 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bjarne Linnesø(virk.: 18) Reelle ejere | 18 | 7 | 0 | 8 |
Bodil Stenstrup(virk.: 5) Legale ejere | 5 | 4 | 0 | 0 |
Sum | 23 | 11 | 0 | 8 |
Pct. | 55 % | 26 % | 0 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Erik Grønlund(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 13 | 1 | 4 |
Christian Ancher Høy(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 13 | 0 | 7 |
Peter Rasmussen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 11 | 0 | 4 |
Sum | 51 | 37 | 1 | 15 |
Pct. | 49 % | 36 % | 1 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |