Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Sofia Raesa Saidi | 15.05.2019 | 10.05.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Nasir Mohibi | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Sofia Raesa Saidi | 20.02.2019 | 14.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Najibullah Nezrab | 01.08.2013 | 20.02.2019 | 100,00% | 100,00 % |