Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovridervej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Legale ejere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Navne: TL 6 ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Reelle ejere: Bjarke Lauge Christensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Stiftere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-19 fjernes Direktion: Thomas Lauge Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovridervej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Direktion: Thomas Lauge Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2013-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af tøj og tilbehør og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Legale ejere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Navne: TL 6 ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Lauge Christensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2013-07-30 tilføjes Stiftere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2013-07-30 tilføjes Vedtægter: 2013-07-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)